//-->
2 de Agosto de 1950 a 5 de Junho de 1952
Sarmento Rodrigues, Manuel Maria, (1956)
18 de Junho de 1952 a 9 de Julho de 1955
1962-1963
Sarmento Rodrigues, Manuel Maria, (1964)